MEDINA FAJARDO JUAN
Informe ejecutivo de MEDINA FAJARDO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA FAJARDO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIERROS Y ACEROS GARCIA Y COMPAÑIA SL | Auditor Suplente | 18/05/2009 | |
HIERROS Y ACEROS GARCIA Y COMPAÑIA SL | Auditor Suplente | 25/01/2000 |
VINCULACIONES DE MEDINA FAJARDO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA FAJARDO JUAN
Empresa: LAS CASAS DE LOS MERCADERES SL
Liquidador
- Medina Fajardo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 123, S 8, H SE 31553, I/A 6 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-41
Auditor Suplente
- Medina Fajardo Juan
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 158, S 8, H SE 5583, I/A 17 (25/01/2000)
CVE: BORME-A-2011-155-41
Auditor Suplente
- Medina Fajardo Juan
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 159, S 8, H SE 5583, I/A 21 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-41
Auditor Suplente
- Medina Fajardo Juan
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 159, S 8, H SE 5583, I/A 20 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-41
Información de MEDINA FAJARDO JUAN
Mostramos los datos de MEDINA FAJARDO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA FAJARDO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos