MEDINA ESCRIBANO ANTONIO DAMIAN
Informe ejecutivo de MEDINA ESCRIBANO ANTONIO DAMIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MEDINA ESCRIBANO ANTONIO DAMIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2022 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS PREDIFCON SL | Administrador Unico | 20/09/2021 | |
D4 ASESORES PUERTOLLANO 1995 SL | Administrador Solidario | 08/02/2018 | |
A4 SERVICIOS HIPOTECARIOS SL | Administrador Solidario | 16/01/2018 | |
VINOLANDIA LA MANCHA SL | Administrador Mancomunado | 24/10/2016 |
VINCULACIONES DE MEDINA ESCRIBANO ANTONIO DAMIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA ESCRIBANO ANTONIO DAMIAN
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casas Alcolea Maria Melisa
- Cuevas Del Socorro Lorenza
- Cuevas Sevillano Beatriz
- Del Amo Izquierdo Maria Paz
- Garcia-cuevas Seco De Herrera Maria-belen
- Garcia Garcia Juan Francisco
- Jimenez Calero Marcos
- Joya De La Ossa Juan
- Medina Alcolea Rodrigo
- Medina Escribano Antonio Damian
- Munera Mañas Gema Maria
- Perez Lopez Diego
- Vicente Carreres Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1039, L 803, F 185, S 8, H AB 24797, I/A 62 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-02
Administrador Unico
- Medina Escribano Antonio Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 58, S 8, H CR 15997, I/A 6 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-13
Empresa: INVERSIONES SOCUELLAMOS SL
Administrador Solidario
- Medina Escribano Antonio Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 126, S 8, H CR 30939, I/A 3 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-13
Empresa: INVERSIONES SOCUELLAMOS SL
Administrador Solidario
- Flores Mena Luis Miguel
- Lozano Gil Rafael Anibal
- Medina Escribano Antonio Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 126, S 8, H CR 30939, I/A 2 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-13
Empresa: INVERSIONES SOCUELLAMOS SL
Administrador Mancomunado
- Lozano Gil Rafael Anibal
- Medina Escribano Antonio Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 126, S 8, H CR 30939, I/A 2 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-13
Empresa: INVERSIONES SOCUELLAMOS SL
Administrador Mancomunado
- Lozano Gil Rafael Anibal
- Medina Escribano Antonio Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 126, S 8, H CR 30939, I/A 1 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-13
Empresa: NAES CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Cano Navarro Jaime
- Medina Escribano Antonio Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 231 , F 55, S 8, H CR 8670, I/A 2 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-13
Empresa: D4 SEGUROS PUERTOLLANO 1995 SL
Administrador Solidario
- Medina Escribano Antonio Damian
- Perez Lopez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 195, S 8, H CR 29300, I/A 1 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-13
Empresa: A4 SERVICIOS HIPOTECARIOS SL
Administrador Solidario
- Medina Escribano Antonio Damian
- Molina Escribano Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438 , F 189, S 8, H CR 17349, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-13
Empresa: A4 SERVICIOS HIPOTECARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Medina Escribano Antonio Damian
- Molina Escribano Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438 , F 189, S 8, H CR 17349, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-13
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA ESCRIBANO ANTONIO DAMIAN
Mostramos los datos de MEDINA ESCRIBANO ANTONIO DAMIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA ESCRIBANO ANTONIO DAMIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos