MEDINA ECHEVARRIA MANUEL
Informe ejecutivo de MEDINA ECHEVARRIA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MEDINA ECHEVARRIA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABENGOA WATER NUNGUA SL | Apoderado Mancomunado | 16/10/2020 | |
ABENGOA WATER AGADIR SL | Apoderado Mancomunado | 16/10/2020 | |
ABENGOA WATER DALIAN SL | Apoderado Mancomunado | 16/10/2020 | |
ABENGOA OPERATION AND MAINTENANCE SA | Apoderado Solidario | 29/11/2018 | |
ABEINSA ASSET MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 29/11/2018 | |
ABENGOA SOLAR ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 14/09/2018 | |
BEFESA AGUA TENES SL | Apoderado Mancomunado | 04/07/2018 | |
ABENGOA WATER AGADIR SL | Apoderado Mancomunado | 04/07/2018 | |
ABENGOA WATER DALIAN SL | Apoderado Mancomunado | 04/07/2018 | |
ABENGOA WATER NUNGUA SL | Apoderado Mancomunado | 04/07/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MEDINA ECHEVARRIA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA ECHEVARRIA MANUEL
Empresa: ABENGOA WATER INTERNACIONAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Almagro Gavilan Pedro
- Almagro Gavilan Pedro
- Almagro Gavilan Pedro
- Medina Echevarria Manuel
- Ortiz Molina Jaime
- Salas Orta Jorge
- Salas Orta Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6394 , F 92, S 8, H SE 98974, I/A 17 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-41
Empresa: ABENGOA WATER DALIAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Almagro Gavilan Pedro
- Medina Echevarria Manuel
- Ortiz Molina Jaime
- Salas Orta Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6318 , F 143, S 8, H SE 93952, I/A 12 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-41
Empresa: ABENGOA WATER AGADIR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Almagro Gavilan Pedro
- Medina Echevarria Manuel
- Ortiz Molina Jaime
- Salas Orta Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6318 , F 150, S 8, H SE 98976, I/A 14 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-41
Empresa: ABENGOA WATER NUNGUA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Almagro Gavilan Pedro
- Medina Echevarria Manuel
- Ortiz Molina Jaime
- Salas Orta Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6573 , F 69, S 8, H SE 88744, I/A 18 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-41
Empresa: ABENGOA WATER INTERNACIONAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Almagro Gavilan Pedro
- Medina Echevarria Manuel
- Ortiz Molina Jaime
- Salas Orta Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6394 , F 88, S 8, H SE 98974, I/A 12 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-41
Empresa: BEFESA AGUA TENES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Vergara Pardeiro Alberto
- Medina Echevarria Manuel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6573 , F 59, S 8, H SE 79391, I/A 22 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-41
Empresa: ABENGOA AGUA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almagro Gavilan Pedro
- Cebolla Zarzuela Natalia
- Hereza Diaz Luis
- Medina Echevarria Manuel
- Salas Orta Jorge
Apoderado Mancomunado
- Almagro Gavilan Pedro
- Medina Echevarria Manuel
- Salas Orta Jorge
Apoderado Solidario
- Balboa Linares Salvador
- Borrero Villalon Antonio
- Carrasco De Larriva Francisco De Asis
- Correa Portillo Santiago
- Duque Martinez Jose Luis
- Espinar Lopez Pablo
- Gavala Rivero Cristina
- Gonzalez Garcia Rafael
- Hens Lopez Francisco Javier
- Lopez Campos Gavini Pablo-maximo
- Martin Ramirez Beatriz
- Merello Perez Barbadillo Maria
- Moreno De Eguia Antonio
- Rubio Vicente Ramon Francisco
- Rubio Vidal Cesar
- Rufo Campillo Pedro
- Yanyi Han
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6394 , F 47, S 8, H SE 1768, I/A 166 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Empresa: CONSTRUCCIONES Y DEPURACIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Almagro Gavilan Pedro
- Almagro Gavilan Pedro
- Almagro Gavilan Pedro
- Medina Echevarria Manuel
- Salas Orta Jorge
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6394 , F 67, S 8, H SE 529, I/A 73 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Empresa: ABEINSA ASSET MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado
- Castro Campos Rafael
- Castro Campos Rafael
- Castro Campos Rafael
- Castro Campos Rafael
- Garcia Muñoz Jose Ramon
- Garcia Muñoz Jose Ramon
- Ruiz Garcia Cristina
- Ruiz Garcia Cristina
- Ruiz Garcia Cristina
- Ruiz Garcia Cristina
- Vergara Pardeiro Alberto
- Vergara Pardeiro Alberto
- Vergara Pardeiro Alberto
- Vergara Pardeiro Alberto
Apoderado Solidario
- Balboa Linares Salvador
- Caballero Ordoñez Rosario
- Castro Campos Rafael
- Castro Campos Rafael
- Cepeda Franco Jesus
- Cepeda Franco Jesus
- Dean Garcia Adamez Maria Teresa
- Fernandez Blanco Fernandez Granada
- Garcia Muñoz Jose Ramon
- Garcia Muñoz Jose Ramon
- Gelo Rodriguez Jose Luis
- Gelo Rodriguez Jose Luis
- Gomiz Valero Mercedes
- Medina Echevarria Manuel
- Medina Echevarria Manuel
- Pastor Fernandez Victor Manuel
- Pastor Gaitan Jose Luis
- Polo Guerrero Carmen
- Ruiz Garcia Cristina
- Ruiz Garcia Cristina
- Santos Garcia Jose Luis
- Santos Garcia Jose Luis
- Vergara Pardeiro Alberto
- Vergara Pardeiro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806 , F 192, S 8, H SE 13166, I/A 44 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-41
Empresa: ABENGOA OPERATION AND MAINTENANCE SA
Apoderado Mancomunado
- Castro Campos Rafael
- Castro Campos Rafael
- Castro Campos Rafael
- Castro Campos Rafael
- Garcia Muñoz Jose Ramon
- Garcia Muñoz Jose Ramon
- Ruiz Garcia Cristina
- Ruiz Garcia Cristina
- Ruiz Garcia Cristina
- Ruiz Garcia Cristina
- Vergara Pardeiro Alberto
- Vergara Pardeiro Alberto
- Vergara Pardeiro Alberto
- Vergara Pardeiro Alberto
Apoderado Solidario
- Balboa Linares Salvador
- Caballero Ordoñez Rosario
- Castro Campos Rafael
- Castro Campos Rafael
- Cepeda Franco Jesus
- Cepeda Franco Jesus
- Dean Garcia Adamez Maria Teresa
- Fernandez Blanco Fernandez Granada
- Garcia Muñoz Jose Ramon
- Garcia Muñoz Jose Ramon
- Gelo Rodriguez Jose Luis
- Gelo Rodriguez Jose Luis
- Gomiz Valero Mercedes
- Medina Echevarria Manuel
- Medina Echevarria Manuel
- Pastor Fernandez Victor Manuel
- Pastor Gaitan Jose Luis
- Polo Guerrero Carmen
- Ruiz Garcia Cristina
- Ruiz Garcia Cristina
- Santos Garcia Jose Luis
- Santos Garcia Jose Luis
- Vergara Pardeiro Alberto
- Vergara Pardeiro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6593 , F 11, S 8, H SE 99798, I/A 15 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-41
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA ECHEVARRIA MANUEL
Mostramos los datos de MEDINA ECHEVARRIA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA ECHEVARRIA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos