MEDINA DORADO MARTA
Informe ejecutivo de MEDINA DORADO MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA DORADO MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA | Consejero | 09/04/2024 | |
BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA | Apoderado | 28/06/2011 |
VINCULACIONES DE MEDINA DORADO MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA DORADO MARTA
Empresa: BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26114 , F 224, S 8, H M 470704, I/A 29 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26114 , F 224, S 8, H M 470704, I/A 29 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26114 , F 42, S 8, H M 470704, I/A 24 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-28
Empresa: BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26114 , F 42, S 8, H M 470704, I/A 24 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-28
Empresa: BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA
Consejero
- Gortazar Sanchez-torres Jaime
- Medina Dorado Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26114 , F 42, S 8, H M 470704, I/A 22 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-28
Empresa: BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA
Apoderado
- Medina Dorado Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26114 , F 36, S 8, H M 470704, I/A 10 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-28
Empresa: EPSILON CAPITAL SA
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
- Medina Dorado Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22743 , F 111, S 8, H M 406937, I/A 7 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-28
Empresa: EPSILON GESTION ALTERNATIVA SGIIC SA
Secretario No Consejero
- Medina Dorado Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26114 , F 35, S 8, H M 470704, I/A 6 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-28
Información de MEDINA DORADO MARTA
Mostramos los datos de MEDINA DORADO MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA DORADO MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos