MEDINA CORTES GENEROSO
Informe ejecutivo de MEDINA CORTES GENEROSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA CORTES GENEROSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENEROSO MEDINA CORTES SL | Socio Unico | 11/05/2023 | |
GENEROSO MEDINA CORTES SL | Administrador Unico | 11/05/2023 | |
GRUPO VG-EECAR SL | Administrador Solidario | 03/01/2023 | |
V&G R. ESTATE SL | Administrador Solidario | 23/12/2021 | |
VG RENT A CAR SL | Administrador Solidario | 12/03/2020 | |
ZANAHELA 2009 SL | Administrador Solidario | 05/08/2009 | |
FRANBOMO 2009 SL | Administrador Solidario | 04/08/2009 | |
SALA MARITIMO SL | Administrador Mancomunado | 06/07/2009 |
VINCULACIONES DE MEDINA CORTES GENEROSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA CORTES GENEROSO
Empresa: GENEROSO MEDINA CORTES SL
Administrador Unico
- Medina Cortes Generoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 36, S 8, H PM 96834, I/A 1 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-07
Empresa: GENEROSO MEDINA CORTES SL
Socio Único
- Medina Cortes Generoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 36, S 8, H PM 96834, I/A 1 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-07
Empresa: GRUPO VG-EECAR SL
Administrador Solidario
- Borraccia Valentina
- Medina Cortes Generoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 89, S 8, H PM 95595, I/A 1 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-07
Empresa: VG REAL STATE 2021 SL
Administrador Solidario
- Borraccia Valentina
- Medina Cortes Generoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 150, S 8, H PM 92626, I/A 1 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-07
Empresa: VG RENT A CAR SL
Administrador Solidario
- Borraccia Valentina
- Medina Cortes Generoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 42, S 8, H PM 77154, I/A 11 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-07
Empresa: VG RENT A CAR SL
Administrador Mancomunado
- Borraccia Valentina
- Medina Cortes Generoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 42, S 8, H PM 77154, I/A 11 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-07
Empresa: VFG RENT A CAR SL
Apoderado
- Medina Cortes Generoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 41, S 8, H PM 77154, I/A 7 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-07
Empresa: VFG RENT A CAR SL
Apoderado
- Medina Cortes Generoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2678 , F 66, S 8, H PM 77154, I/A 6 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-07
Empresa: VFG RENT A CAR SL
Administrador Mancomunado
- Borraccia Valentina
- Medina Cortes Generoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2678 , F 65, S 8, H PM 77154, I/A 4 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-07
Empresa: VFG RENT A CAR SL
Apoderado
- Medina Cortes Generoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 172, S 8, H PM 77154, I/A 2 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-07
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA CORTES GENEROSO
Mostramos los datos de MEDINA CORTES GENEROSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA CORTES GENEROSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos