MEDINA CLEMENT GUILLERMO
Informe ejecutivo de MEDINA CLEMENT GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEDINA CLEMENT GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAWN CHORUS SL | Socio Unico | 19/04/2024 | |
DAWN CHORUS SL | Administrador Unico | 19/04/2024 |
VINCULACIONES DE MEDINA CLEMENT GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA CLEMENT GUILLERMO
Empresa: DAWN CHORUS SL
Administrador Unico
- Medina Clement Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 102, S 8, H IM 8113, I/A 1 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-07
Empresa: DAWN CHORUS SL
Socio Único
- Medina Clement Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 102, S 8, H IM 8113, I/A 1 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-07
Empresa: MEDINA BELTRAN VENTURES SL
Administrador Solidario
- Beltran Del Toro Arantxa
- Medina Clement Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1736, L 1297, F 162, S 8, H CS 40182, I/A 3 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-12
Empresa: MEDINA BELTRAN SL
Administrador Solidario
- Beltran Del Toro Arantxa
- Medina Clement Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682, L 1243, F 21, S 8, H CS 37866, I/A 2 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-12
Empresa: MEDINA BELTRAN VENTURES SL
Administrador Solidario
- Beltran Del Toro Arantxa
- Medina Clement Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1736, L 1297, F 161, S 8, H CS 40182, I/A 1 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-12
Empresa: MEDINA BELTRAN SL
Administrador Solidario
- Beltran Del Toro Arantxa
- Medina Clement Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682, L 1243, F 21, S 8, H CS 37866, I/A 1 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-12
Información de MEDINA CLEMENT GUILLERMO
Mostramos los datos de MEDINA CLEMENT GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA CLEMENT GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos