MEDINA CHIRINOS MARIA MARGARITA
Informe ejecutivo de MEDINA CHIRINOS MARIA MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEDINA CHIRINOS MARIA MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA | Apoderado | 22/02/2017 | |
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 10/11/2016 | |
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA | Apoderado | 05/03/2013 | |
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA | Apoderado | 04/10/2012 |
VINCULACIONES DE MEDINA CHIRINOS MARIA MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA CHIRINOS MARIA MARGARITA
Empresa: ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA
Apoderado
- Medina Chirinos Maria Margarita
- Vazquez Quiroga Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 86, S 8, H M 34417, I/A 268 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
Empresa: ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Fernandez Borondo Antonio
- Lopez-neira De La Torre Isabel
- Medina Chirinos Maria Margarita
- Medina Chirinos Maria Margarita
- Medina Chirinos Maria Margarita
- Perez Martinez Laura
- Virginia Beltramini Trapero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 82, S 8, H M 34417, I/A 266 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
Empresa: ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA
Apoderado
- Medina Chirinos Maria Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29924 , F 67, S 8, H M 34417, I/A 205 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-28
Empresa: ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA
Apoderado
- Alvarado Caldas Magaly Janeth
- Charcafe Juan Carlos Reymundo
- Fernandez Borondo Antonio
- Gomez Cid Gonzalo
- Gonzalez Arteaga Javier Alejandro
- Guido Aguirre Leon Fernando
- Guillen Quiroz Raymond
- Guitard Marin Maria Del Carmen
- Landazuri Neyra Balnca Ana Maria
- Latorre Asmad Monica Rubi
- Lievano Serrano Carlos Jose
- Mayo Aleson Ricardo
- Medina Chirinos Maria Margarita
- Pablo Villimar Gustavo
- Pinto Alves-pimenta Susana Maria
- Rodriguez Galvez Beatriz Yeny
- Valdivia Camacho Mercedes
- Yi Ramos Martha-ruth
- Zapata Colmenero Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29924 , F 49, S 8, H M 34417, I/A 194 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-28
Información de MEDINA CHIRINOS MARIA MARGARITA
Mostramos los datos de MEDINA CHIRINOS MARIA MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA CHIRINOS MARIA MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos