MEDINA AGUILA RAQUEL
Informe ejecutivo de MEDINA AGUILA RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA AGUILA RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLER DE REPARACION DE AUTOMOVILES ELCANO SL | Administrador Mancomunado | 11/10/2022 | |
TALLER DE REPARACION DE AUTOMOVILES ELCANO SL | Administrador Solidario | 11/10/2022 |
VINCULACIONES DE MEDINA AGUILA RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA AGUILA RAQUEL
Administrador Mancomunado
- Medina Aguila Rafael
- Medina Aguila Raquel
Administrador Solidario
- Medina Aguila Rafael
- Medina Aguila Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 67, S 8, H SE 18276, I/A 5 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-41
Administrador Mancomunado
- Medina Aguila Rafael
- Medina Aguila Raquel
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 67, S 8, H SE 18276, I/A 5 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-41
Empresa: TALLERES MARIA AUXILIADORA SL
Administrador Mancomunado
- Medina Aguila Rafael
- Medina Aguila Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6066 , F 186, S 8, H SE106456, I/A 5 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-41
Empresa: TALLERES MARIA AUXILIADORA SL
Administrador Mancomunado
- Medina Aguila Rafael
- Medina Aguila Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6066 , F 185, S 8, H SE106456, I/A 3 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-41
Información de MEDINA AGUILA RAQUEL
Mostramos los datos de MEDINA AGUILA RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA AGUILA RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos