MEDIAVILLA LASANTA PABLO
Informe ejecutivo de MEDIAVILLA LASANTA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEDIAVILLA LASANTA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KEY MACHINE SL | Administrador Solidario | 28/08/2023 | |
DISLOCK SISTEMAS SL | Administrador Solidario | 05/02/2013 | |
MEDIAVILLA SEGURIDAD SL | Administrador Solidario | 22/01/2013 |
VINCULACIONES DE MEDIAVILLA LASANTA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDIAVILLA LASANTA PABLO
Empresa: KEY MACHINE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Mendez Antonio Luis
- Mediavilla Lasanta Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 893 , F 50, S 8, H LO 20454, I/A 1 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-26
Empresa: DISLOCK SISTEMAS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Mendez Antonio Luis
- Mediavilla Lasanta Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 757 , F 145, S 8, H LO 15357, I/A 1 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-26
Empresa: DISMEDI SEGURIDAD SL
Administrador Solidario
- Lasanta Saenz Araceli
- Mediavilla Lasanta Pablo
- Mediavilla Murua Jose Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 756 , F 189, S 8, H LO 15333, I/A 1 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-26
Información de MEDIAVILLA LASANTA PABLO
Mostramos los datos de MEDIAVILLA LASANTA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDIAVILLA LASANTA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos