MEDIANO PARRILLA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MEDIANO PARRILLA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEDIANO PARRILLA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE RECURSOS CONTRAINCENDIOS GREEN CONTROL SL | Socio Unico | 05/02/2014 | |
GESTION DE RECURSOS CONTRAINCENDIOS GREEN CONTROL SL | Administrador Unico | 29/11/2011 | |
OBSERVA FIRE SL | Administrador Solidario | 24/11/2011 |
VINCULACIONES DE MEDIANO PARRILLA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDIANO PARRILLA MIGUEL ANGEL
Socio Único
- Mediano Parrilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5449 , F 51, S 8, H SE 91476, I/A 2 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-41
Administrador Unico
- Mediano Parrilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5449 , F 50, S 8, H SE 91476, I/A 1 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-41
Empresa: OBSERVA FIRE SL
Administrador Solidario
- Mediano Parrilla Jose Ramon
- Mediano Parrilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4627 , F 40, S 8, H SE 72723, I/A 4 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-41
Empresa: OBSERVA FIRE SL
Administrador Solidario
- Mediano Parrilla Jose Ramon
- Mediano Parrilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4627 , F 40, S 8, H SE 72723, I/A 3 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-41
Empresa: OBSERVA FIRE SL
Administrador Solidario
- Mediano Parrilla Jose Ramon
- Mediano Parrilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4627 , F 39, S 8, H SE 72723, I/A 2 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-41
Información de MEDIANO PARRILLA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MEDIANO PARRILLA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDIANO PARRILLA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos