MEDEROS CRUZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MEDEROS CRUZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MEDEROS CRUZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASISTENCIA INTEGRAL TRIBUTARIA (ASISTA CANARIAS) SA | Apoderado | 25/10/2016 | 09/01/2023 |
ASISTENCIA INTEGRAL TRIBUTARIA (ASISTA CANARIAS) SA | Apoderado Solidario | 17/05/2017 | 09/01/2023 |
ASISTENCIA INTEGRAL TRIBUTARIA (ASISTA CANARIAS) SA | Director Gerente | 25/10/2016 | 15/10/2021 |
FORM-AND-GEST SL | Administrador Unico | 23/10/2009 | 09/03/2016 |
FORM-AND-GEST SL | Liquidador | 09/03/2016 | 09/03/2016 |
VEND-ARCHIPIELAGO SL | Administrador Mancomunado | 05/12/2013 | 16/02/2016 |
VINCULACIONES DE MEDEROS CRUZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDEROS CRUZ FRANCISCO JAVIER
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Mederos Cruz Francisco Javier
Apoderado
- Mederos Cruz Francisco Javier
- Medina Garcia Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2272 , F 127, S 8, H GC 12132, I/A 85 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-35
Empresa: GESTION RECAUDATORIA DE CANARIAS SA
Director Gerente
- Mederos Cruz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 177, S 8, H GC 12132, I/A 80 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-35
Empresa: GESTION RECAUDATORIA DE CANARIAS SA
Apoderado Solidario
- Mederos Cruz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 175, S 8, H GC 12132, I/A 73 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-35
Empresa: GESTION RECAUDATORIA DE CANARIAS SA
Apoderado
- Mederos Cruz Francisco Javier
Director Gerente
- Mederos Cruz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 175, S 8, H GC 12132, I/A 69 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-35
Empresa: FORM-AND-GEST SL
Liquidador
- Mederos Cruz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1412 , F 148, S 8, H TF 13959, I/A 4 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-38
Empresa: FORM-AND-GEST SL
Administrador Unico
- Mederos Cruz Francisco Javier
Liquidador
- Mederos Cruz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1412 , F 148, S 8, H TF 13959, I/A 4 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-38
Empresa: VEND-ARCHIPIELAGO SL
Administrador Mancomunado
- Mederos Cruz Francisco Javier
- Peña Handschke Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304 , F 77, S 8, H TF 52834, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-38
Empresa: VEND-ARCHIPIELAGO SL
Administrador Mancomunado
- Mederos Cruz Francisco Javier
- Peña Handschke Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304 , F 74, S 8, H TF 52834, I/A 1 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-38
Empresa: FORM-AND-GEST SL
Administrador Unico
- Mederos Cruz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1412 , F 148, S 8, H TF 13959, I/A 3 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-38
Información de MEDEROS CRUZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MEDEROS CRUZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDEROS CRUZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos