MEDEROS APARICIO ANTONIO
Informe ejecutivo de MEDEROS APARICIO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEDEROS APARICIO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPOTEL SA | Administrador Solidario | 25/08/2022 | |
MEDAPAR SA | Administrador Unico | 24/08/2010 |
VINCULACIONES DE MEDEROS APARICIO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDEROS APARICIO ANTONIO
Empresa: EQUIPOTEL SA
Administrador Solidario
- Mederos Aparicio Antonio
- Mederos Aparicio Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 191, S 8, H TF 10295, I/A 20 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-38
Empresa: EQUIPOTEL SA
Administrador Unico
- Mederos Aparicio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 191, S 8, H TF 10295, I/A 20 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-38
Empresa: EQUIPOTEL SA
Administrador Unico
- Mederos Aparicio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 191, S 8, H TF 10295, I/A 19 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-38
Empresa: MEDAPAR SA
Administrador Unico
- Mederos Aparicio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959 , F 147, S 8, H TF 5981, I/A 9 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-38
Empresa: MEDAPAR SA
Administrador Unico
- Mederos Aparicio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959 , F 147, S 8, H TF 5981, I/A 8 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-38
Empresa: EQUIPOTEL SA
Administrador Unico
- Mederos Aparicio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 191, S 8, H TF 10295, I/A 18 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-38
Empresa: EQUIPOTEL SA
Administrador Unico
- Mederos Aparicio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 191, S 8, H TF 10295, I/A 17 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-38
Empresa: MEDAPAR SA
Administrador Unico
- Mederos Aparicio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959 , F 147, S 8, H TF 5981, I/A 7 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-38
Información de MEDEROS APARICIO ANTONIO
Mostramos los datos de MEDEROS APARICIO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDEROS APARICIO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos