MEDEL JIMENEZ RAMON
Informe ejecutivo de MEDEL JIMENEZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEDEL JIMENEZ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDEL EYE HUB SLP | Administrador Unico | 05/03/2024 | |
MEDEL EYE HUB SLP | Socio Unico | 05/03/2024 | |
PRISMA INVEX NETWORK SLP | Administrador Unico | 14/12/2023 | |
PRISMA INVEX NETWORK SLP | Administrador Unico | 01/06/2021 | |
R M REAL STATE SERVICES 50 SL | Administrador Unico | 13/01/2017 | |
DACION ENME 2019 SL | Administrador Solidario | 23/12/2016 | |
BARCELONA OCULOPLASTICS SL | Administrador Unico | 07/11/2014 |
VINCULACIONES DE MEDEL JIMENEZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDEL JIMENEZ RAMON
Empresa: MEDEL EYE HUB SLP
Administrador Unico
- Medel Jimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6467, L 5375, F 38, S 8, H MA180010, I/A 1 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-29
Empresa: MEDEL EYE HUB SLP
Socio Único
- Medel Jimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6467, L 5375, F 38, S 8, H MA180010, I/A 1 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-29
Empresa: PRISMA INVEX NETWORK SL
Administrador Unico
- Medel Jimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6431, L 5339, F 175, S 8, H MA178370, I/A 2 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-29
Empresa: PRISMA INVEX NETWORK SL
Socio Único
- Medel Jimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6431, L 5339, F 175, S 8, H MA178370, I/A 2 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-29
Empresa: PRISMA INVEX NETWORK SL
Administrador Unico
- Medel Jimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43502 , F 162, S 8, H B 431144, I/A 3 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-08
Empresa: R M REAL STATE SERVICES 50 SL
Administrador Unico
- Medel Jimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45725 , F 1, S 8, H B 496962, I/A 1 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-08
Empresa: DACION ENME 2019 SL
Administrador Solidario
- Enguidanos Pilan David
- Medel Jimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45691 , F 45, S 8, H B 496022, I/A 1 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-08
Empresa: MARINA MEIS SL
Administrador Unico
- Medel Jimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32455 , F 114, S 8, H B 211763, I/A 7 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Empresa: MARINA MEIS SL
Administrador
- Medel Jimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32455 , F 113, S 8, H B 211763, I/A 5 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-08
Información de MEDEL JIMENEZ RAMON
Mostramos los datos de MEDEL JIMENEZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDEL JIMENEZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos