MEDALON ROLIN JAVIER
Informe ejecutivo de MEDALON ROLIN JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDALON ROLIN JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IME SOLAR SL | Administrador Unico | 09/03/2021 | |
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS OMEGA SL | Socio Unico | 13/01/2009 |
VINCULACIONES DE MEDALON ROLIN JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDALON ROLIN JAVIER
Empresa: EFELEC CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL SL
Apoderado
- Medalon Rolin Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4350 , F 185, S 8, H Z 64188, I/A 6 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-50
Empresa: IME SOLAR SL
Administrador Unico
- Medalon Rolin Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4514 , F 61, S 8, H Z 68263, I/A 1 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-50
Empresa: EFELEC CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL SL
Apoderado
- Medalon Rolin Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4350 , F 182, S 8, H Z 64188, I/A 2 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-50
Empresa: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS OMEGA SL
Socio Único
- Medalon Rolin Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3590 , F 124, S 8, H Z 45653, I/A 2 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-50
Información de MEDALON ROLIN JAVIER
Mostramos los datos de MEDALON ROLIN JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDALON ROLIN JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos