MECHO SEGARRA JOSE RAMON
Informe ejecutivo de MECHO SEGARRA JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MECHO SEGARRA JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECHO SEGARRA 2016 HOLDING SL | Administrador Solidario | 23/03/2016 | |
STORE MECH SL | Administrador Solidario | 07/03/2016 | |
AGRIMECH FRUIT SL | Administrador Solidario | 09/09/2015 |
VINCULACIONES DE MECHO SEGARRA JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MECHO SEGARRA JOSE RAMON
Empresa: MECHO SEGARRA 2016 HOLDING SL
Administrador Solidario
- Mecho Segarra Enrique
- Mecho Segarra Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699, L 1260, F 37, S 8, H CS 38623, I/A 1 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-12
Empresa: STORE MECH SL
Administrador Solidario
- Mecho Segarra Enrique
- Mecho Segarra Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698, L 1259, F 18, S 8, H CS 38533, I/A 1 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-12
Empresa: LAVADERO BELCAIRE SL
Liquidador
- Mecho Segarra Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221, L 784, F 166, S 8, H CS 22325, I/A 4 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-12
Empresa: LAVADERO BELCAIRE SL
Administrador Unico
- Mecho Segarra Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221, L 784, F 166, S 8, H CS 22325, I/A 4 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-12
Empresa: AGRIMECH FRUIT SL
Administrador Solidario
- Mecho Segarra Enrique
- Mecho Segarra Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684, L 1245, F 120, S 8, H CS 37983, I/A 1 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-12
Información de MECHO SEGARRA JOSE RAMON
Mostramos los datos de MECHO SEGARRA JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MECHO SEGARRA JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos