MEANA SANCHEZ MARIA INES
Informe ejecutivo de MEANA SANCHEZ MARIA INES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEANA SANCHEZ MARIA INES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARRILLA MUÑO PONIENTE SL | Socio Unico | 27/04/2016 | |
SIDRA LA GOLPEYA SL | Administrador Unico | 27/01/2014 | |
PLANTACIONES MUÑO SL | Administrador Unico | 27/01/2014 | |
PARRILLA MUÑO PONIENTE SL | Administrador Unico | 17/08/2012 | |
PARRILLA MUÑO SL | Administrador Unico | 18/10/2011 |
VINCULACIONES DE MEANA SANCHEZ MARIA INES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEANA SANCHEZ MARIA INES
Empresa: PARRILLA TIERRA ASTUR SL
Socio Único
- Meana Sanchez Maria Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625 , F 83, S 8, H AS 36869, I/A 4 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-33
Empresa: PLANTACIONES MUÑO SL
Administrador Unico
- Meana Sanchez Maria Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 18, S 8, H AS 32208, I/A 4 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-33
Empresa: SIDRA LA GOLPEYA SL
Administrador Unico
- Meana Sanchez Maria Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2540 , F 107, S 8, H AS 19995, I/A 9 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-33
Empresa: PARRILLA TIERRA ASTUR SL
Administrador Unico
- Meana Sanchez Maria Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625 , F 83, S 8, H AS 36869, I/A 3 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-33
Empresa: PARRILLA MUÑO SL
Administrador Unico
- Meana Sanchez Maria Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 70, S 8, H AS 5041, I/A 4 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-33
Empresa: PARRILLA TIERRA ASTUR SL
Administrador Solidario
- Meana Alonso Jose Roberto
- Meana Sanchez Maria Ines
- Sanchez Blanco Laudelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625 , F 83, S 8, H AS 36869, I/A 2 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-33
Información de MEANA SANCHEZ MARIA INES
Mostramos los datos de MEANA SANCHEZ MARIA INES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEANA SANCHEZ MARIA INES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos