MCKAY JOHN ANTHONY FORBES
Informe ejecutivo de MCKAY JOHN ANTHONY FORBES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MCKAY JOHN ANTHONY FORBES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SA | Apoderado | 27/11/2015 | |
MAGOBER RESTAURACION SL | Apoderado | 17/11/2015 |
VINCULACIONES DE MCKAY JOHN ANTHONY FORBES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MCKAY JOHN ANTHONY FORBES
Apoderado
- Mckay John Anthony Forbes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 78, S 8, H M 33506, I/A 80 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Administrador Unico
- Mckay John Anthony Forbes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 77, S 8, H M 33506, I/A 79 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: MAGOBER RESTAURACION SL
Apoderado
- Mckay John Anthony Forbes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33656 , F 74, S 8, H M 605815, I/A 4 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-28
Empresa: MAGOBER RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Mckay John Anthony Forbes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33656 , F 73, S 8, H M 605815, I/A 3 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-28
Empresa: MAGOBER RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Mckay John Anthony Forbes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33656 , F 73, S 8, H M 605815, I/A 2 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Administrador Unico
- Mckay John Anthony Forbes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 76, S 8, H M 33506, I/A 78 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-28
Administrador Solidario
- Mckay John Anthony Forbes
- Serra Castells Maria Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 76, S 8, H M 33506, I/A 78 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-28
Administrador Solidario
- Mckay John Anthony Forbes
- Serra Castells Maria Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 75, S 8, H M 33506, I/A 77 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Administrador Unico
- Mckay John Anthony Forbes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 75, S 8, H M 33506, I/A 77 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Administrador Unico
- Mckay John Anthony Forbes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 75, S 8, H M 33506, I/A 76 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28
Información de MCKAY JOHN ANTHONY FORBES
Mostramos los datos de MCKAY JOHN ANTHONY FORBES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MCKAY JOHN ANTHONY FORBES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos