MCGREGOR CONOR MURRAY
Informe ejecutivo de MCGREGOR CONOR MURRAY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MCGREGOR CONOR MURRAY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPITAL INVESTMENTS CONSULTANCY & TRADING SL | Socio Unico | 17/10/2023 | |
CAPITAL INVESTMENTS CONSULTANCY & TRADING SL | Administrador Unico | 17/10/2023 | |
QUANTUM CONSULTANCIES& TRADING SL | Socio Unico | 30/03/2022 | |
QUANTUM CONSULTANCIES& TRADING SL | Administrador Unico | 30/03/2022 | |
JOLLY TOTS SL | Administrador Unico | 08/02/2022 |
VINCULACIONES DE MCGREGOR CONOR MURRAY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MCGREGOR CONOR MURRAY
Administrador Unico
- Mcgregor Conor Murray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6407, L 5315, F 22, S 8, H MA177192, I/A 1 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-29
Socio Único
- Mcgregor Conor Murray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6407, L 5315, F 22, S 8, H MA177192, I/A 1 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-29
Empresa: THE ROYAL MCGREGOR SL
Administrador Unico
- Mcgregor Conor Murray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126, L 5033, F 184, S 8, H MA165381, I/A 3 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-29
Empresa: QUANTUM CONSULTANCIES& TRADING SL
Administrador Unico
- Mcgregor Conor Murray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6153, L 5060, F 42, S 8, H MA166489, I/A 1 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-29
Empresa: QUANTUM CONSULTANCIES& TRADING SL
Socio Único
- Mcgregor Conor Murray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6153, L 5060, F 42, S 8, H MA166489, I/A 1 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-29
Empresa: THE ROYAL MCGREGOR SL
Administrador Unico
- Mcgregor Conor Murray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126, L 5033, F 183, S 8, H MA165381, I/A 1 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-29
Empresa: THE ROYAL MCGREGOR SL
Socio Único
- Mcgregor Conor Murray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126, L 5033, F 183, S 8, H MA165381, I/A 1 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-29
Empresa: JOLLY TOTS SL
Administrador Unico
- Mcgregor Conor Murray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6127, L 5034, F 6, S 8, H MA165389, I/A 1 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-29
Información de MCGREGOR CONOR MURRAY
Mostramos los datos de MCGREGOR CONOR MURRAY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MCGREGOR CONOR MURRAY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos