MCCARVEL JOHN
Informe ejecutivo de MCCARVEL JOHN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MCCARVEL JOHN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESIPO INVESTMENTS SL | Apoderado | 03/05/2017 | 10/08/2021 |
THE VISUALITY CORPORATION SL | Presidente | 25/02/2019 | 10/03/2020 |
THE VISUALITY CORPORATION SL | Consejero | 17/06/2016 | 10/03/2020 |
VINCULACIONES DE MCCARVEL JOHN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MCCARVEL JOHN
Empresa: DESIPO INVESTMENTS SL
Apoderado
- Mccarvel John
- Tendero Albalad Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42226 , F 181, S 8, H M 556057, I/A 20 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Empresa: THE VISUALITY CORPORATION SL
Consejero
- Mccarvel John
Presidente
- Mccarvel John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 141, S 8, H M 556058, I/A 33 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Empresa: THE VISUALITY CORPORATION SL
Presidente
- Mccarvel John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 140, S 8, H M 556058, I/A 30 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Empresa: DESIPO INVESTMENTS SL
Apoderado
- Mccarvel John
- Parra Sanchez Xavier
- Tendero Albalad Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30896 , F 9, S 8, H M 556057, I/A 15 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Empresa: THE VISUALITY CORPORATION SL
Consejero
- Mccarvel John
- Schurich Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 135, S 8, H M 556058, I/A 21 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Información de MCCARVEL JOHN
Mostramos los datos de MCCARVEL JOHN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MCCARVEL JOHN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos