MC QUITTY YULIET CERDAS
Informe ejecutivo de MC QUITTY YULIET CERDAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MC QUITTY YULIET CERDAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGNOLIA KITCHEN SL | Administrador Unico | 04/03/2020 | |
TRIKKI CUISINE SL | Administrador Unico | 28/11/2018 | |
TRIKKI CUISINE SL | Socio Unico | 28/11/2018 |
VINCULACIONES DE MC QUITTY YULIET CERDAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MC QUITTY YULIET CERDAS
Empresa: MAGNOLIA KITCHEN SL
Administrador Unico
- Mc Quitty Yuliet Cerdas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40302 , F 61, S 8, H M 715974, I/A 1 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Empresa: TRIKKI CUISINE SL
Socio Único
- Mc Quitty Yuliet Cerdas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34569 , F 83, S 8, H M 621904, I/A 5 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Empresa: TRIKKI CUISINE SL
Administrador Unico
- Mc Quitty Yuliet Cerdas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34569 , F 83, S 8, H M 621904, I/A 4 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Empresa: TRIKKI CUISINE SL
Administrador Solidario
- Mc Quitty Yuliet Cerdas
- Morales Espinosa Carmen-daniela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34569 , F 82, S 8, H M 621904, I/A 2 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-28
Empresa: TRIKKI CUISINE SL
Administrador Solidario
- Mc Quitty Yuliet Cerdas
- Morales Espinosa Carmen-daniela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34569 , F 81, S 8, H M 621904, I/A 1 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Información de MC QUITTY YULIET CERDAS
Mostramos los datos de MC QUITTY YULIET CERDAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MC QUITTY YULIET CERDAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos