MAZURKIEWICZ MICHAL MARIAN
Informe ejecutivo de MAZURKIEWICZ MICHAL MARIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAZURKIEWICZ MICHAL MARIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/09/2018 | 23/03/2021 |
QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SL | Presidente | 04/09/2018 | 30/04/2020 |
QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SL | Consejero | 04/09/2018 | 30/04/2020 |
VINCULACIONES DE MAZURKIEWICZ MICHAL MARIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAZURKIEWICZ MICHAL MARIAN
Empresa: PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mazurkiewicz Michal Marian
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26197 , F 161, S 8, H M 135567, I/A 36 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Empresa: PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL
Consejero
- Grelewicz Mariusz
- Mazurkiewicz Michal Marian
Presidente
- Mazurkiewicz Michal Marian
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26197 , F 157, S 8, H M 135567, I/A 31 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-28
Empresa: PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Celma Calamita Javier
- Dabrowski Pawel Michal
- Ignacio Davila Castañeda
- Mazurkiewicz Michal Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26197 , F 154, S 8, H M 135567, I/A 28 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL
Consejero
- Grelewicz Mariusz
- Mazurkiewicz Michal Marian
- Ribeiro Calcada Estrela Joao Manuel
Presidente
- Mazurkiewicz Michal Marian
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26197 , F 153, S 8, H M 135567, I/A 26 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-28
Información de MAZURKIEWICZ MICHAL MARIAN
Mostramos los datos de MAZURKIEWICZ MICHAL MARIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAZURKIEWICZ MICHAL MARIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos