MAZAIRA PEREIRA ARMANDO JESUS
Informe ejecutivo de MAZAIRA PEREIRA ARMANDO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAZAIRA PEREIRA ARMANDO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HABITAT Y SOSTENIBILIDAD A PONTE SL | Apoderado Mancomunado | 07/02/2022 | 09/01/2023 |
ANTISTREPHONTA SL | Socio Unico | 06/07/2016 | 03/01/2023 |
ANTISTREPHONTA SL | Administrador Unico | 06/07/2016 | 03/01/2023 |
VINCULACIONES DE MAZAIRA PEREIRA ARMANDO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAZAIRA PEREIRA ARMANDO JESUS
Empresa: HABITAT Y SOSTENIBILIDAD A PONTE SL
Apoderado Mancomunado
- Mazaira Castro Carmen
- Mazaira Pereira Armando Jesus
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 205, S 8, H OR 17618, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-32
Empresa: ANTISTREPHONTA SL
Administrador Unico
- Mazaira Pereira Armando Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 83, S 8, H PM 79204, I/A 2 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-07
Empresa: HABITAT Y SOSTENIBILIDAD A PONTE SL
Administrador Unico
Apoderado Mancomunado
- Mazaira Castro Carmen
- Mazaira Pereira Armando Jesus
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 202, S 8, H OR 17618, I/A 1 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-32
Empresa: ANTISTREPHONTA SL
Administrador Unico
- Mazaira Pereira Armando Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 83, S 8, H PM 79204, I/A 1 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-07
Empresa: ANTISTREPHONTA SL
Socio Único
- Mazaira Pereira Armando Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 83, S 8, H PM 79204, I/A 1 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-07
Información de MAZAIRA PEREIRA ARMANDO JESUS
Mostramos los datos de MAZAIRA PEREIRA ARMANDO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAZAIRA PEREIRA ARMANDO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos