MAYORDOMO SIQUIER MARGARITA ELEONOR
Informe ejecutivo de MAYORDOMO SIQUIER MARGARITA ELEONOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAYORDOMO SIQUIER MARGARITA ELEONOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONNABER NOU SA | Administrador Solidario | 08/01/2009 | |
S'HORT DE MONNABER SL | Administrador Solidario | 03/01/2009 | |
MONTE STUTZ SL | Administrador Solidario | 02/01/2009 |
VINCULACIONES DE MAYORDOMO SIQUIER MARGARITA ELEONOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAYORDOMO SIQUIER MARGARITA ELEONOR
Empresa: MONNABER NOU SA
Administrador Solidario
- Mayordomo Siquier Francisco Juan
- Mayordomo Siquier Margarita Eleonor
- Siquier Buades Leonor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 159, S 8, H PM 15641, I/A 6 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-07
Empresa: MONNABER NOU SA
Administrador Solidario
- Mayordomo Siquier Francisco Juan
- Mayordomo Siquier Margarita Eleonor
- Siquier Buades Leonor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 159, S 8, H PM 15641, I/A 5 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-07
Empresa: MONNABER NOU SA
Administrador Solidario
- Mayordomo Siquier Francisco Juan
- Mayordomo Siquier Margarita Eleonor
- Siquier Buades Leonor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 158, S 8, H PM 15641, I/A 4 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-07
Empresa: S'HORT DE MONNABER SL
Administrador Solidario
- Mayordomo Siquier Francisco Juan
- Mayordomo Siquier Margarita Eleonor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539 , F 83, S 8, H PM 28742, I/A 2 (03/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-07
Empresa: MONTE STUTZ SL
Administrador Solidario
- Mayordomo Siquier Francisco Juan
- Mayordomo Siquier Margarita Eleonor
- Siquier Buades Leonor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1247 , F 36, S 8, H PM 20214, I/A 5 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-07
Información de MAYORDOMO SIQUIER MARGARITA ELEONOR
Mostramos los datos de MAYORDOMO SIQUIER MARGARITA ELEONOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAYORDOMO SIQUIER MARGARITA ELEONOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos