MAYORDOMO RAMOS MAXIMO ALVARO
Informe ejecutivo de MAYORDOMO RAMOS MAXIMO ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAYORDOMO RAMOS MAXIMO ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS BIOENERGETICOS MARGARIT SL | Administrador Unico | 27/08/2024 | |
DESARROLLOS BIOENERGETICOS COLON SL | Administrador Unico | 08/08/2024 | |
PLANTA BIOMETANO LOS CABALLEROS SL | Administrador Unico | 30/04/2024 | |
PLANTA BIOMETANO VILLA DE PRADO SL | Administrador Unico | 17/04/2024 | |
PLANTA BIOMETANO MONTERRUBIO SL | Administrador Unico | 09/04/2024 | |
PLANTA BIOMETANO SAN ESTEBAN DE GORMAZ SL | Administrador Unico | 05/04/2024 | |
PLANTA BIOMETANO ALBURQUERQUE SL | Administrador Unico | 06/03/2024 | |
PLANTA BIOMETANO OLMEDO SL | Administrador Unico | 28/02/2024 | |
DESARROLLOS BIOENERGETICOS DE EXTREMADURA TIERRA DE BARROS SL | Administrador Unico | 27/02/2024 | |
DESARROLLOS BIOENERGETICOS DE EXTREMADURA LA SERENA SL | Administrador Unico | 12/02/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MAYORDOMO RAMOS MAXIMO ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAYORDOMO RAMOS MAXIMO ALVARO
Administrador Unico
- Mayordomo Ramos Maximo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831529, I/A 1 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-28
Empresa: DESARROLLOS BIOENERGETICOS COLON SL
Administrador Unico
- Mayordomo Ramos Maximo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830261, I/A 1 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Empresa: PLANTA BIOMETANO LOS CABALLEROS SL
Administrador Unico
- Mayordomo Ramos Maximo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46153 , F 4, S 8, H M 810822, I/A 2 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: PLANTA BIOMETANO VILLA DE PRADO SL
Administrador Unico
- Mayordomo Ramos Maximo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 133, S 8, H M 804828, I/A 2 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
Empresa: PLANTA BIOMETANO MONTERRUBIO SL
Administrador Unico
- Mayordomo Ramos Maximo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45869 , F 21, S 8, H M 806158, I/A 2 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Administrador Unico
- Mayordomo Ramos Maximo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46054 , F 83, S 8, H M 809192, I/A 2 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Empresa: PLANTA BIOMETANO ALBURQUERQUE SL
Administrador Unico
- Mayordomo Ramos Maximo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46339 , F 10, S 8, H M 813857, I/A 1 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Empresa: PLANTA BIOMETANO OLMEDO SL
Administrador Unico
- Mayordomo Ramos Maximo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46488 , F 75, S 8, H M 816239, I/A 1 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-28
Administrador Unico
- Mayordomo Ramos Maximo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45540 , F 103, S 8, H M 800966, I/A 3 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Administrador Unico
- Mayordomo Ramos Maximo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45426 , F 154, S 8, H M 799090, I/A 3 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
VER MAS ACTOS
Información de MAYORDOMO RAMOS MAXIMO ALVARO
Mostramos los datos de MAYORDOMO RAMOS MAXIMO ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAYORDOMO RAMOS MAXIMO ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos