MAYORAL FERNANDEZ GONZALO-ROBERTO
Informe ejecutivo de MAYORAL FERNANDEZ GONZALO-ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAYORAL FERNANDEZ GONZALO-ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERIAN ALUNITE SL | Administrador Unico | 28/08/2024 | |
IBERIAN COPPER SL | Administrador Unico | 01/08/2024 | |
ORILLUM SL | Apoderado | 15/04/2024 | |
GREEN MINERAL RESOURCES SL | Administrador Unico | 13/07/2022 | |
KEROGEN ENERGY SL | Apoderado | 24/12/2021 | |
OMNIS MINERIA SL | Socio Unico | 30/03/2021 | |
OMNIS MINERIA SL | Administrador Unico | 30/03/2021 | |
GEOALCALI SL | Consejero | 23/01/2014 |
VINCULACIONES DE MAYORAL FERNANDEZ GONZALO-ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAYORAL FERNANDEZ GONZALO-ROBERTO
Empresa: IBERIAN ALUNITE SL
Administrador Unico
- Mayoral Fernandez Gonzalo-roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SA 19768, I/A 1 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-37
Empresa: IBERIAN COPPER SL
Administrador Unico
- Mayoral Fernandez Gonzalo-roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SA 19731, I/A 1 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-37
Empresa: ORILLUM SL
Apoderado
- Mayoral Fernandez Gonzalo-roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 160, S 8, H SA 14442, I/A 10 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-37
Empresa: GREEN MINERAL RESOURCES SL
Administrador Unico
- Mayoral Fernandez Gonzalo-roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 175, S 8, H LO 18857, I/A 2 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-26
Empresa: KEROGEN ENERGY SL
Apoderado
- Mayoral Fernandez Gonzalo-roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 141, S 8, H SA 16958, I/A 8 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-37
Empresa: KEROGEN ENERGY SL
Apoderado Solidario
- Mayoral Fernandez Gonzalo-roberto
- Palero Fernandez Fernando-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 15, S 8, H SA 16958, I/A 7 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-37
Empresa: OMNIS MINERIA SL
Administrador Unico
- Mayoral Fernandez Gonzalo-roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 55, S 8, H SA 18263, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-37
Empresa: OMNIS MINERIA SL
Socio Único
- Mayoral Fernandez Gonzalo-roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 55, S 8, H SA 18263, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-37
Empresa: KEROGEN ENERGY SL
Apoderado Solidario
- Mayoral Fernandez Gonzalo-roberto
- Palero Fernandez Fernando-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 14, S 8, H SA 16958, I/A 5 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-37
Empresa: GEOALCALI SL
Apoderado
- Mayoral Fernandez Gonzalo-roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 109, S 8, H NA 33772, I/A 20 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-31
VER MAS ACTOS
Información de MAYORAL FERNANDEZ GONZALO-ROBERTO
Mostramos los datos de MAYORAL FERNANDEZ GONZALO-ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAYORAL FERNANDEZ GONZALO-ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos