MAYORAL ANDRES ANTONIO
Informe ejecutivo de MAYORAL ANDRES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAYORAL ANDRES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMAFE INGENIERIA AMBIENTAL SL | Administrador Unico | 23/09/2019 | |
CEMAFE INGENIERIA AMBIENTAL SL | Socio Unico | 23/04/2019 | |
BORBOTON FINCA Y BODEGA SL | Socio Unico | 11/02/2016 | |
BORBOTON FINCA Y BODEGA SL | Administrador Unico | 11/02/2016 | |
SITUARTE SL | Liquidador Solidario | 27/10/2015 |
VINCULACIONES DE MAYORAL ANDRES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAYORAL ANDRES ANTONIO
Empresa: CEMAFE INGENIERIA AMBIENTAL SL
Administrador Unico
- Mayoral Andres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39094 , F 1, S 8, H M 141865, I/A 7 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Empresa: CEMAFE INGENIERIA AMBIENTAL SL
Administrador Solidario
- Cebrian Condado Francisco
- Mayoral Andres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39094 , F 1, S 8, H M 141865, I/A 7 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Empresa: CEMAFE INGENIERIA AMBIENTAL SL
Socio Único
- Mayoral Andres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8820 , F 23, S 8, H M 141865, I/A 6 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Empresa: BORBOTON FINCA Y BODEGA SL
Administrador Unico
- Mayoral Andres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619 , F 80, S 8, H TO 38072, I/A 1 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-45
Empresa: BORBOTON FINCA Y BODEGA SL
Socio Único
- Mayoral Andres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619 , F 80, S 8, H TO 38072, I/A 1 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-45
Empresa: SITUARTE SL
Liquidador Solidario
- Cebrian Condado Francisco
- Mayoral Andres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19040 , F 137, S 8, H M 332854, I/A 3 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-28
Empresa: SITUARTE SL
Administrador Solidario
- Cebrian Condado Francisco
- Mayoral Andres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19040 , F 137, S 8, H M 332854, I/A 3 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-28
Información de MAYORAL ANDRES ANTONIO
Mostramos los datos de MAYORAL ANDRES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAYORAL ANDRES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos