MAYOR ZARAGOZA FEDERICO
Informe ejecutivo de MAYOR ZARAGOZA FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAYOR ZARAGOZA FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERBANDA SA | Presidente | 09/03/2010 | 26/12/2011 |
IBERBANDA SA | Consejero | 09/03/2010 | 26/12/2011 |
IBERBANDA INVERSIONES SA | Representante | 19/01/2010 |
VINCULACIONES DE MAYOR ZARAGOZA FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAYOR ZARAGOZA FEDERICO
Empresa: IBERBANDA SA
Consejero
- Lopez Alvarez Maria Pilar
- Mayor Zaragoza Federico
Presidente
- Mayor Zaragoza Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23156 , F 77, S 8, H M 238870, I/A 78 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-28
Empresa: IBERBANDA SA
Consejero
- De Carvajal Gonzalez Pablo
- Gallego Arrechea Juan Francisco
- Marti Ciruelos Antonio
- Mayor Zaragoza Federico
- Morell Garcia Carlos
Presidente
- Mayor Zaragoza Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23156 , F 75, S 8, H M 238870, I/A 73 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Empresa: IBERBANDA INVERSIONES SA
Administrador Unico
Representante
- Mayor Zaragoza Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16615 , F 169, S 8, H M 283324, I/A 5 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-28
Información de MAYOR ZARAGOZA FEDERICO
Mostramos los datos de MAYOR ZARAGOZA FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAYOR ZARAGOZA FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos