MAYOR MURILLO EMILIA
Informe ejecutivo de MAYOR MURILLO EMILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAYOR MURILLO EMILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CARIOCA BARCELONETA SL | Consejero | 01/04/2020 | |
RIO BCN INVERSIONES EN RESTAURACION SL | Consejero | 24/12/2019 |
VINCULACIONES DE MAYOR MURILLO EMILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAYOR MURILLO EMILIA
Empresa: SEIS GLOBAL INVESTMENT SICAV
Consejero
- Afan Ortiz Mario
- Mayor Murillo Emilia
- Twose Garcon Gustavo
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Mayor Murillo Emilia
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36673 , F 34, S 8, H M 657516, I/A 7 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: SEIS GLOBAL INVESTMENT SICAV
Consejero
- Mayor Murillo Emilia
Presidente
- Mayor Murillo Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36673 , F 33, S 8, H M 657516, I/A 6 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
Empresa: SHOGATSU SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Conde Pazos Daniela
- Mariana Nogueira Monteiro De Brito
- Mayor Murillo Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45708 , F 102, S 8, H B 496478, I/A 7 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-74-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47166 , F 90, S 8, H B 543314, I/A 1 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Información de MAYOR MURILLO EMILIA
Mostramos los datos de MAYOR MURILLO EMILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAYOR MURILLO EMILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos