MAYO BERRIOS REBECA
Informe ejecutivo de MAYO BERRIOS REBECA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAYO BERRIOS REBECA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIAD PUERTAS DEL ALBAICIN SL | Socio Unico | 03/08/2015 | 22/02/2019 |
RIAD PUERTAS DEL ALBAICIN SL | Administrador Unico | 03/08/2015 | 22/02/2019 |
BERRIOS Y BENSALEM SL | Administrador Unico | 22/12/2008 | 27/11/2017 |
VINCULACIONES DE MAYO BERRIOS REBECA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAYO BERRIOS REBECA
Empresa: CASA ENTROPIQA SL
Administrador Unico
- Mayo Berrios Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 94, S 8, H GR 47165, I/A 2 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-18
Empresa: BERRIOS Y BENSALEM SL
Administrador Unico
- Mayo Berrios Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043 , F 15, S 8, H GR 22170, I/A 5 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-18
Empresa: CASA ENTROPIQA SL
Administrador Unico
- Mayo Berrios Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 94, S 8, H GR 47165, I/A 1 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-18
Empresa: CASA ENTROPIQA SL
Socio Único
- Mayo Berrios Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 94, S 8, H GR 47165, I/A 1 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-18
Empresa: BERRIOS Y BENSALEM SL
Administrador Unico
- Mayo Berrios Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043 , F 14, S 8, H GR 22170, I/A 3 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-18
Información de MAYO BERRIOS REBECA
Mostramos los datos de MAYO BERRIOS REBECA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAYO BERRIOS REBECA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos