MAURO MOGICATO
Informe ejecutivo de MAURO MOGICATO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MAURO MOGICATO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DARWIN GLOBAL SL | Administrador Unico | 14/09/2017 | |
DELEDDA ACTIONS SL | Administrador Unico | 13/09/2017 |
VINCULACIONES DE MAURO MOGICATO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAURO MOGICATO
Empresa: ADGOMU SL
Liquidador
- Mauro Mogicato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44428 , F 67, S 8, H B 455790, I/A 2 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-08
Empresa: ADGOMU SL
Administrador Unico
Liquidador
- Mauro Mogicato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44428 , F 67, S 8, H B 455790, I/A 2 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-08
Empresa: AIRQUALY SL
Liquidador
- Mauro Mogicato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44428 , F 78, S 8, H B 455792, I/A 3 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-08
Empresa: AIRQUALY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44428 , F 78, S 8, H B 455792, I/A 3 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-08
Empresa: DELEDDA ACTIONS SL
Administrador Unico
- Mauro Mogicato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46076 , F 36, S 8, H B 508716, I/A 2 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-08
Empresa: DARWIN GLOBAL SL
Administrador Unico
- Mauro Mogicato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46017 , F 13, S 8, H B 506853, I/A 2 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-08
Empresa: INSIGNES COMUNICACION VISUAL SL
Liquidador
- Mauro Mogicato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32228 , F 173, S 8, H B 203583, I/A 4 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-08
Empresa: INSIGNES COMUNICACION VISUAL SL
Administrador Unico
- Mauro Mogicato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32228 , F 173, S 8, H B 203583, I/A 4 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-08
Empresa: INSIGNES COMUNICACION VISUAL SL
Administrador Unico
- Mauro Mogicato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32228 , F 173, S 8, H B 203583, I/A 3 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-08
Información de MAURO MOGICATO
Mostramos los datos de MAURO MOGICATO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAURO MOGICATO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos