MAURICIO GONZALEZ GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA
Informe ejecutivo de MAURICIO GONZALEZ GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAURICIO GONZALEZ GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGA LAS COPAS SL | Consejero | 30/05/2024 | |
BODEGA LAS COPAS SL | Presidente | 30/05/2024 | |
VIÑEDOS DEL RIO TAJO SL | Presidente | 16/05/2024 | |
VIÑEDOS DEL RIO TAJO SL | Consejero | 16/05/2024 | |
GONZALEZ BYASS SA | Apoderado Solidario | 07/06/2023 | |
GONZALEZ BYASS SA | Presidente | 17/04/2023 | |
GONZALEZ BYASS SA | Consejero | 17/04/2023 | |
GONZALEZ BYASS SERVICIOS CORPORATIVOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/03/2023 | |
TIO PEPE WINE TOURISM COMPANY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/03/2023 | |
BODEGA GONZALEZ BYASS JEREZ SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MAURICIO GONZALEZ GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAURICIO GONZALEZ GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA
Empresa: BODEGA LAS COPAS SL
Consejero
- Andrew-chong-buan Lim Tan
- Katherine Lim Tan
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
- Pedro Rebuelta Del Pedredo Gonzalez
- Winston Sy Co
Presidente
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 44907, I/A 38 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-11
Empresa: BODEGA LAS COPAS SL
Consejero
- Andrew-chong-buan Lim Tan
- Katherine Lim Tan
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
- Pedro Rebuelta Del Pedredo Gonzalez
- Winston Sy Co
Presidente
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 44907, I/A 38 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-11
Empresa: VIÑEDOS DEL RIO TAJO SL
Consejero
- Andrew-chong-buan Lim Tan
- Katherine Lim Tan
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
- Pedro Rebuelta Del Pedredo Gonzalez
- Winston Sy Co
Presidente
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 36316, I/A 15 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-45
Empresa: VIÑEDOS DEL RIO TAJO SL
Consejero
- Andrew-chong-buan Lim Tan
- Katherine Lim Tan
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
- Pedro Rebuelta Del Pedredo Gonzalez
- Winston Sy Co
Presidente
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 36316, I/A 15 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-45
Empresa: GONZALEZ BYASS SA
Apoderado Solidario
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
- Pedro Rebuelta Del Pedredo Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 140, S 8, H CA 826, I/A 288 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-11
Empresa: GONZALEZ BYASS SA
Apoderado
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
- Pedro Rebuelta Del Pedredo Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 140, S 8, H CA 826, I/A 288 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-11
Empresa: GONZALEZ BYASS SA
Consejero
- Alfredo Garcia Gonzalez Gordon
- Joana Mercedes Gonzalez D'ans
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
- Rafael Gonzalez Gordon Bohorquez
- Rebuelta Del Pedredo Gonzalez Leandro
Presidente
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 138, S 8, H CA 826, I/A 285 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-11
Empresa: GONZALEZ BYASS SA
Consejero
- Alfredo Garcia Gonzalez Gordon
- Alvaro Del Rio Gonzalez Gordon
- Fernando Caballero Gonzalez Gordon
- Joana Mercedes Gonzalez D'ans
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
- Rebuelta Del Pedredo Gonzalez Leandro
Presidente
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 138, S 8, H CA 826, I/A 285 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-11
Empresa: DOMECQ BODEGA LAS COPAS SL
Consejero
- Andrew-chong-buan Lim Tan
- Enrique Murillo Sanroma
- Jorge Alberto Grosse Mac Dougall
- Katherine Lim Tan
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
- Pedro Rebuelta Del Pedredo Gonzalez
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2435 , F 17, S 8, H CA 52557, I/A 17 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-11
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cesar Tomas Sanchez Moral
- Mauricio Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa
- Pedro Rebuelta Del Pedredo Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 65, S 8, H CA 41971, I/A 22 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-11
VER MAS ACTOS
Información de MAURICIO GONZALEZ GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA
Mostramos los datos de MAURICIO GONZALEZ GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAURICIO GONZALEZ GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos