MAURI SANTURE JORDI
Informe ejecutivo de MAURI SANTURE JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAURI SANTURE JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CATALUNYA SA | Consejero | 03/03/2016 | 13/09/2018 |
UNIO CONSORCI FORMACIO SL | Consejero | 14/01/2010 | 13/05/2014 |
VINCULACIONES DE MAURI SANTURE JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAURI SANTURE JORDI
Consejero
- Mauri Santure Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44083 , F 69, S 8, H B 24308, I/A 97 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-08
Consejero
MRO.COMS.EJE
Presidente
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44083 , F 63, S 8, H B 24308, I/A 90 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-08
Empresa: UNIO CONSORCI FORMACIO SL
Consejero
- Mauri Santure Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40191 , F 21, S 8, H B 363307, I/A 14 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: UNIO CONSORCI FORMACIO SL
Consejero
- Mauri Santure Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40191 , F 15, S 8, H B 363307, I/A 4 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Información de MAURI SANTURE JORDI
Mostramos los datos de MAURI SANTURE JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAURI SANTURE JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos