MAURI ADELL JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MAURI ADELL JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAURI ADELL JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUSBOR SL | Administrador Solidario | 23/10/2020 | |
TENDALIA ACCESORIOS DEL TOLDO SL | Administrador Solidario | 01/02/2019 | |
INVERSIONES GILMAU SL | Administrador Solidario | 03/01/2019 |
VINCULACIONES DE MAURI ADELL JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAURI ADELL JOSE MARIA
Empresa: CUSBOR SL
Administrador Solidario
- Gil Boguña Luis
- Mauri Adell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43004 , F 171, S 8, H B 131383, I/A 14 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-08
Empresa: CUSBOR SL
Consejero Delegado
- Gil Boguña Luis
- Mauri Adell Jose Maria
Consejero
- Gil Boguña Cristina
- Gil Boguña Luis
- Gil Ferrando Jaume
- Mauri Adell Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43004 , F 171, S 8, H B 131383, I/A 14 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-08
Empresa: TENDALIA PARRA SL
Administrador Solidario
- Gil Boguña Luis
- Mauri Adell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 33, S 8, H M 615109, I/A 3 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
Empresa: TENDALIA PARRA SL
Consejero Delegado Solidario
- Gil Boguña Luis
- Mauri Adell Jose Maria
Consejero
- Gil Boguña Luis
- Gil Ferrando Jaime
- Mauri Adell Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 33, S 8, H M 615109, I/A 3 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
Empresa: INVERSIONES GILMAU SL
Administrador Solidario
- Gil Boguña Luis
- Mauri Adell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46691 , F 86, S 8, H B 527874, I/A 1 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: TENDALIA PARRA SL
Consejero Delegado Solidario
- Gil Boguña Luis
- Mauri Adell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 33, S 8, H M 615109, I/A 2 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-28
Empresa: TENDALIA PARRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 30, S 8, H M 615109, I/A 1 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
Información de MAURI ADELL JOSE MARIA
Mostramos los datos de MAURI ADELL JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAURI ADELL JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos