MAUREL CASTRO MARIA LUISA
Informe ejecutivo de MAUREL CASTRO MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MAUREL CASTRO MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMEX LLEIDA SL | Administrador Unico | 19/09/2017 | |
URBASEGRE SL | Administrador Unico | 28/03/2012 | 31/05/2012 |
URBASEGRE SL | Socio Unico | 31/05/2012 | 31/05/2012 |
URBASEGRE SL | Socio único | 31/05/2012 | |
URBASEGRE SL | Administrador Solidario | 28/03/2012 | |
ASISTENCIA Y DISTRIBUCIONES AGRARIAS SL | Administrador Unico | 07/01/2009 | 22/02/2012 |
ASISTENCIA Y DISTRIBUCIONES AGRARIAS SL | Liquidador | 22/02/2012 | 22/02/2012 |
AGRICOLA AUBARES SL | Liquidador | 12/04/2011 | 12/04/2011 |
M.P. SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Liquidador | 16/10/2009 | 16/10/2009 |
M.P. SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Administrador Unico | 16/10/2009 |
VINCULACIONES DE MAUREL CASTRO MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAUREL CASTRO MARIA LUISA
Empresa: ALMEX LLEIDA SL
Administrador Unico
- Maurel Castro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 217, S 8, H L 6424, I/A 10 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-25
Empresa: URBASEGRE SL
Administrador Unico
- Maurel Castro Maria Luisa
Socio único
- Maurel Castro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 158, S 8, H L 9959, I/A 3 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-25
Empresa: URBASEGRE SL
Socio Único
- Maurel Castro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 158, S 8, H L 9959, I/A 3 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-25
Empresa: URBASEGRE SL
Administrador Unico
- Maurel Castro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 157, S 8, H L 9959, I/A 2 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-25
Empresa: URBASEGRE SL
Administrador Solidario
- Maurel Castro Maria Luisa
- Porqueras Doz Amadeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 157, S 8, H L 9959, I/A 2 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-25
Liquidador
- Maurel Castro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27 , F 33, S 8, H L 469, I/A 5 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-25
Administrador Unico
- Maurel Castro Maria Luisa
Liquidador
- Maurel Castro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27 , F 33, S 8, H L 469, I/A 5 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-25
Empresa: AGRICOLA AUBARES SL
Liquidador
- Maurel Castro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 64, S 8, H L 10359, I/A 4 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-25
Empresa: AGRICOLA AUBARES SL
Liquidador
- Maurel Castro Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 64, S 8, H L 10359, I/A 4 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-25
Empresa: M.P. SERVICIOS EMPRESARIALES SL
Liquidador
- Maurel Castro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 173, S 8, H L 7107, I/A 3 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-25
VER MAS ACTOS
Información de MAUREL CASTRO MARIA LUISA
Mostramos los datos de MAUREL CASTRO MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAUREL CASTRO MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos