MAURAZA GAZPIO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MAURAZA GAZPIO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MAURAZA GAZPIO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SA21 2023 SL | Secretario | 11/05/2023 | |
SA21 2023 SL | Consejero | 11/05/2023 | |
MMGAT63 SL | Administrador Solidario | 24/03/2023 | |
GORLIZAX 2023 SL | Consejero | 27/02/2023 | |
ZAMUGA 2000 SL | Apoderado | 24/11/2022 | |
ZAMUGA 2000 SL | Consejero | 24/11/2022 | |
ZAMUGA 2000 SL | Presidente | 24/11/2022 | |
AI15 2022 SL | Consejero | 12/08/2022 | |
SEU 2021 SL | Secretario | 04/05/2021 | |
SEU 2021 SL | Consejero | 04/05/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MAURAZA GAZPIO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAURAZA GAZPIO MIGUEL ANGEL
Empresa: PATRIMONIAL MUNIBE SL
Consejero
Presidente
- Mauraza Gazpio Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4126 , F 170, S 8, H BI 32882, I/A 9 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-48
Empresa: SA21 2023 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garteiz-gogeascoa Gandarias Asis
- Mauraza Gazpio Miguel Angel
- Sanchez Ferrandez Eladio Manuel
- Serrano Garcia Roberto
Presidente
Secretario
- Mauraza Gazpio Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6187 , F 83, S 8, H BI 80691, I/A 1 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-48
Empresa: MMGAT63 SL
Administrador Solidario
- Ingelmo Basañez Aranzazu Garbiñe
- Mauraza Gazpio Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6168 , F 154, S 8, H BI 80421, I/A 1 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-48
Empresa: GORLIZAX 2023 SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6162 , F 202, S 8, H BI 80234, I/A 1 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-48
Empresa: ZAMUGA 2000 SL
Apoderado
- Echevarria Ibarrondo Julian
- Guardo Garcia Jaione
- Mauraza Gazpio Miguel Angel
Consejero
Presidente
- Mauraza Gazpio Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3609 , F 215, S 8, H BI 20809, I/A 9 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-48
Empresa: ZAMUGA 2000 SL
Consejero
Presidente
- Mauraza Gazpio Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3609 , F 215, S 8, H BI 20809, I/A 9 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-48
Empresa: PATRIMONIAL MUNIBE SL
Apoderado
- Echevarria Ibarrondo Julian
- Guardo Garcia Jaione
- Mauraza Gazpio Miguel Angel
Consejero
Presidente
- Mauraza Gazpio Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4126 , F 169, S 8, H BI 32882, I/A 8 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-48
Empresa: AI15 2022 SL
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Garteiz-gogeascoa Gandarias Asis
- Lecumberri Castaños Ignacio Iñigo
- Mauraza Gazpio Miguel Angel
- Sanchez Fernandez Eladio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118 , F 120, S 8, H BI 79198, I/A 1 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-48
Empresa: GRUPO IM.QUATTRO BOX SL
Administrador Solidario
- Mauraza Gazpio Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5503 , F 166, S 8, H BI 65482, I/A 3 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-48
Empresa: U41 2019 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aguado Calvo Guillermo
- Mauraza Gazpio Juan Luis
- Mauraza Gazpio Miguel Angel
- Olabarri Pereda Idoia
- Sanchez Ferrandez Eladio Manuel
- Serrano Garcia Roberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5893 , F 98, S 8, H BI 74256, I/A 3 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-48
VER MAS ACTOS
Información de MAURAZA GAZPIO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MAURAZA GAZPIO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAURAZA GAZPIO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos