MAULEON VILLANUEVA SILVIA
Informe ejecutivo de MAULEON VILLANUEVA SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAULEON VILLANUEVA SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES VALDEFIERRO SL | Administrador Solidario | 09/02/2024 | |
INVERSIONES MAULEON VILLANUEVA SL | Socio Unico | 26/01/2024 | |
INVERSIONES MAULEON VILLANUEVA SL | Administrador Unico | 26/01/2024 | |
TURISMO PLAZA SL | Apoderado | 01/04/2022 |
VINCULACIONES DE MAULEON VILLANUEVA SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAULEON VILLANUEVA SILVIA
Administrador Solidario
- Bandres Machin Elena
- Mauleon Villanueva Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4705 , F 121, S 8, H Z 73560, I/A 3 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-50
Administrador Unico
- Mauleon Villanueva Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4705 , F 121, S 8, H Z 73560, I/A 3 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-50
Empresa: INVERSIONES MAULEON VILLANUEVA SL
Administrador Unico
- Mauleon Villanueva Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4703 , F 10, S 8, H Z 73475, I/A 1 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-50
Empresa: INVERSIONES MAULEON VILLANUEVA SL
Socio Único
- Mauleon Villanueva Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4703 , F 10, S 8, H Z 73475, I/A 1 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-50
Administrador Unico
- Mauleon Villanueva Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41638 , F 139, S 8, H M 737703, I/A 4 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-28
Empresa: TURISMO PLAZA SL
Apoderado
- Mauleon Villanueva Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 111, S 8, H NA 39694, I/A 2 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-31
Información de MAULEON VILLANUEVA SILVIA
Mostramos los datos de MAULEON VILLANUEVA SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAULEON VILLANUEVA SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos