MAUK DAGMAR CHRISTIANE
Informe ejecutivo de MAUK DAGMAR CHRISTIANE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAUK DAGMAR CHRISTIANE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIQ10UE EUROPE SL | Socio Unico | 13/01/2009 | 07/01/2010 |
UNIQ10UE EUROPE SL | Administrador Unico | 13/01/2009 | 07/01/2010 |
UNIQ10UE EUROPE SL | Liquidador | 07/01/2010 | 07/01/2010 |
UNIQ10UE EUROPE SL | Socio único | 07/01/2010 |
VINCULACIONES DE MAUK DAGMAR CHRISTIANE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAUK DAGMAR CHRISTIANE
Empresa: UNIQ10UE EUROPE SL
Liquidador
- Mauk Dagmar Christiane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369 , F 182, S 8, H PM 63284, I/A 3 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-07
Empresa: UNIQ10UE EUROPE SL
Administrador Unico
- Mauk Dagmar Christiane
Liquidador
- Mauk Dagmar Christiane
Socio único
- Mauk Dagmar Christiane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369 , F 182, S 8, H PM 63284, I/A 3 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-07
Empresa: UNIQ10UE EUROPE SL
Administrador Unico
- Mauk Dagmar Christiane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369 , F 181, S 8, H PM 63284, I/A 1 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-07
Empresa: UNIQ10UE EUROPE SL
Socio Único
- Mauk Dagmar Christiane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369 , F 181, S 8, H PM 63284, I/A 1 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-07
Información de MAUK DAGMAR CHRISTIANE
Mostramos los datos de MAUK DAGMAR CHRISTIANE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAUK DAGMAR CHRISTIANE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos