MAUDUIT SANTISTEBAN DIEGO
Informe ejecutivo de MAUDUIT SANTISTEBAN DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAUDUIT SANTISTEBAN DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AERO TABLADA SL | Administrador Unico | 07/09/2012 | 08/10/2019 |
ROYAL AERONAUTICAL SERVICES SL | Administrador Solidario | 11/04/2013 | 06/02/2017 |
VINCULACIONES DE MAUDUIT SANTISTEBAN DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAUDUIT SANTISTEBAN DIEGO
Empresa: AERO TABLADA SL
Administrador Unico
- Mauduit Santisteban Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5578 , F 94, S 8, H SE 94459, I/A 2 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-41
Empresa: ROYAL AERONAUTICAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Mauduit Santisteban Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5677 , F 90, S 8, H SE 96931, I/A 2 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-41
Empresa: ROYAL AERONAUTICAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Martinez Lancharro Francisco
- Mauduit Santisteban Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5677 , F 89, S 8, H SE 96931, I/A 1 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
Empresa: AERO TABLADA SL
Administrador Unico
- Mauduit Santisteban Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5578 , F 93, S 8, H SE 94459, I/A 1 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-41
Información de MAUDUIT SANTISTEBAN DIEGO
Mostramos los datos de MAUDUIT SANTISTEBAN DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAUDUIT SANTISTEBAN DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos