MATUTE VALLS JOAQUIN
Informe ejecutivo de MATUTE VALLS JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE MATUTE VALLS JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATUTE VALLS JOAQUIN
Empresa: MATUTE SA
Administrador Solidario
- Matute Valls Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33978 , F 95, S 8, H B 22428, I/A 41 N (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-08
Empresa: MATUTE SA
Administrador Unico
- Matute Valls Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33978 , F 95, S 8, H B 22428, I/A 42 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-08
Empresa: MATUTE SA
Administrador Solidario
- Matute Valls Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33978 , F 95, S 8, H B 22428, I/A 41 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-08
Empresa: MATUTE SA
Administrador Solidario
- Matute Valls Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33978 , F 94, S 8, H B 22428, I/A 38 N (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
Empresa: MATUTE SA
Consejero Delegado
- Matute Uriach Jose Maria
- Matute Valls Joaquin
Consejero
- Matute Uriach Jose Maria
- Matute Valls Joaquin
Presidente
Secretario
- Matute Valls Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33978 , F 92, S 8, H B 22428, I/A 36 N (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-08
Empresa: MATUTE SA
Administrador Solidario
- Matute Valls Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33978 , F 94, S 8, H B 22428, I/A 38 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-182-08
Información de MATUTE VALLS JOAQUIN
Mostramos los datos de MATUTE VALLS JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATUTE VALLS JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos