MATTHIAS BORN
Informe ejecutivo de MATTHIAS BORN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATTHIAS BORN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STREET ONE SL | Apoderado Mancomunado | 29/02/2016 | 30/10/2023 |
MODAS CECIL SL | Apoderado Mancomunado | 01/03/2016 | 22/01/2020 |
MODAS CECIL SL | Administrador Unico | 16/05/2018 | 22/05/2019 |
STREET ONE SL | Administrador Unico | 17/05/2018 | 22/05/2019 |
STREET ONE SL | Administrador Mancomunado | 12/09/2013 | 17/05/2018 |
MODAS CECIL SL | Administrador Mancomunado | 12/09/2013 | 16/05/2018 |
VINCULACIONES DE MATTHIAS BORN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATTHIAS BORN
Empresa: STREET ONE SL
Apoderado Mancomunado
- Christoph Ekkehart Rosa
- Matthias Born
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45223 , F 174, S 8, H B 263967, I/A 26 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
Empresa: STREET ONE SL
Administrador Unico
- Matthias Born
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45223 , F 172, S 8, H B 263967, I/A 22 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-08
Empresa: MODAS CECIL SL
Administrador Unico
- Matthias Born
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46362 , F 171, S 8, H B 364660, I/A 15 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
Empresa: STREET ONE SL
Administrador Unico
- Matthias Born
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45223 , F 172, S 8, H B 263967, I/A 20 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-08
Empresa: STREET ONE SL
Administrador Mancomunado
- Matthias Born
- Michael Kamm
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45223 , F 172, S 8, H B 263967, I/A 20 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-08
Empresa: MODAS CECIL SL
Administrador Unico
- Matthias Born
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40344 , F 207, S 8, H B 364660, I/A 13 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-08
Empresa: MODAS CECIL SL
Administrador Mancomunado
- Matthias Born
- Michael Kamm
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40344 , F 207, S 8, H B 364660, I/A 13 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-08
Empresa: MODAS CECIL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40344 , F 206, S 8, H B 364660, I/A 11 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-08
Empresa: STREET ONE SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45223 , F 171, S 8, H B 263967, I/A 18 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Empresa: MODAS CECIL SL
Administrador Mancomunado
- Christoph Ekkehart Rosa
- Matthias Born
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40344 , F 206, S 8, H B 364660, I/A 9 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-08
VER MAS ACTOS
Información de MATTHIAS BORN
Mostramos los datos de MATTHIAS BORN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATTHIAS BORN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos