MATTES ALONSO LAURA
Informe ejecutivo de MATTES ALONSO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATTES ALONSO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIPAR SA | Administrador Solidario | 15/07/2024 | |
RIPAR SA | Apoderado Mancomunado | 19/07/2023 | |
LAUEN Y ALIMARJU SL | Administrador Solidario | 03/09/2009 |
VINCULACIONES DE MATTES ALONSO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATTES ALONSO LAURA
Empresa: RIPAR SA
Administrador Solidario
- Argiles Mattes Nuria
- Coll Mattes Ricardo
- Mattes Alonso Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 94779, I/A 29 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-08
Empresa: RIPAR SA
Apoderado Mancomunado
- Coll Mattes Ricardo
- Mattes Alberch Silvia
- Mattes Alonso Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37670 , F 185, S 8, H B 94779, I/A 28 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-08
Empresa: RIPAR SA
Apoderado Mancomunado
- Coll Mattes Alberto
- Coll Mattes Ricardo
- Mattes Alonso Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37670 , F 185, S 8, H B 94779, I/A 27 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-08
Empresa: RIPAR SA
Apoderado Mancomunado
- Coll Mattes Alberto
- Coll Mattes Ricardo
- Mattes Alonso Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37670 , F 184, S 8, H B 94779, I/A 24 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-08
Empresa: LAUEN Y ALIMARJU SL
Administrador Solidario
- Mattes Alonso Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3137 , F 175, S 8, H A 103883, I/A 2 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-03
Información de MATTES ALONSO LAURA
Mostramos los datos de MATTES ALONSO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATTES ALONSO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos