MATOS GARCIA SANTIAGO ALBERTO
Informe ejecutivo de MATOS GARCIA SANTIAGO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATOS GARCIA SANTIAGO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SABANA DEL CONSEJO 1931 SL | Socio Unico | 03/10/2019 | |
SABANA DEL CONSEJO 1931 SL | Administrador Unico | 18/12/2017 |
VINCULACIONES DE MATOS GARCIA SANTIAGO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATOS GARCIA SANTIAGO ALBERTO
Empresa: SABANA DEL CONSEJO 1931 SL
Socio Único
- Matos Garcia Santiago Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 134, S 8, H TF 27033, I/A 5 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-38
Empresa: SABANA DEL CONSEJO 1931 SL
Administrador Unico
- Matos Garcia Santiago Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 134, S 8, H TF 27033, I/A 4 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-38
Empresa: SABANA DEL CONSEJO 1931 SL
Administrador Mancomunado
- Matos Garcia Armando Nazareth
- Matos Garcia Nieves Thaide
- Matos Garcia Santiago Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 134, S 8, H TF 27033, I/A 4 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-38
Empresa: SABANA DEL CONSEJO 1931 SL
Administrador Mancomunado
- Matos Garcia Armando Nazareth
- Matos Garcia Nieves Thaide
- Matos Garcia Santiago Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 133, S 8, H TF 27033, I/A 2 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-38
Información de MATOS GARCIA SANTIAGO ALBERTO
Mostramos los datos de MATOS GARCIA SANTIAGO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATOS GARCIA SANTIAGO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos