MATO YLLERA PALOMA
Informe ejecutivo de MATO YLLERA PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 22
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE MATO YLLERA PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPORT WEAR ARGENTONA SA | Secretario No Consejero | 03/09/2024 | |
MANDARIN SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 09/08/2024 | |
QUINTAURIS ESPAÑA SL | Apoderado | 15/07/2024 | |
HASHICORP ICO SERVICES (SPAIN) SL | Apoderado Solidario | 22/02/2024 | |
SILOS METALICOS ZARAGOZA SL | Apoderado Solidario | 14/12/2023 | |
THE OBJECTIVE MEDIA SL | Apoderado | 24/07/2023 | |
NETREVEAL (SPAIN) SL | Apoderado Solidario | 19/04/2023 | |
IGS EMEA SL | Apoderado Solidario | 30/01/2023 | |
IBERIAN ASSETS SA | Apoderado | 26/01/2023 | |
ASYSCO SOFTWARE SPAIN SL | Apoderado Solidario | 18/01/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MATO YLLERA PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATO YLLERA PALOMA
Empresa: SPORT WEAR ARGENTONA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Mato Yllera Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 186939, I/A 18 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-08
Empresa: MANDARIN SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Enguita Cuesta Jaime
- Martos Prat Rodrigo
- Mato Yllera Paloma
- Pedrosa Acuña Ernesto
- Rodriguez Costas Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 810987, I/A 3 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: QUINTAURIS ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 813489, I/A 4 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-28
Empresa: LINDFIELD INVEST SL
Apoderado Solidario
- Daneo Cerro Jose Javier
- Enguita Cuesta Jaime
- Martos Prat Rodrigo
- Mato Yllera Paloma
- Rodriguez Costas Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46155 , F 2, S 8, H M 810861, I/A 2 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: SILOS METALICOS ZARAGOZA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782 , F 224, S 8, H Z 6531, I/A 14 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-50
Empresa: THE OBJECTIVE MEDIA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31222 , F 217, S 8, H M 561953, I/A 21 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Empresa: NETREVEAL (SPAIN) SL
Apoderado Solidario
- Daneo Cerro Jose Javier
- Enguita Cuesta Jaime
- Martos Prat Rodrigo
- Mato Yllera Paloma
- Pedrosa Acuña Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42863 , F 194, S 8, H M 757834, I/A 6 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-28
Empresa: KULZER IBERIA SA
Apoderado
- Mato Yllera Paloma
- Merino Sanz Federico
- Villar De La Riera Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31143 , F 79, S 8, H M 560492, I/A 17 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Empresa: IGS EMEA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44598 , F 163, S 8, H M 785543, I/A 2 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: IBERIAN ASSETS SA
Apoderado
- Aguirregomezcorta Caubet Tatiana
- Beltran Lazaga Maria Susana
- Bravo Jimenez Alberto
- Da Silva Ferreira Fernandes Alexandra Maria
- Daneo Cerro Jose Javier
- Diego Erice Nuria
- Enguita Cuesta Jaime
- Esparza Tortosa Jose Luis
- Galguera Garcia Carlos
- Galguera Garcia Carlos
- Galguera Garcia Carlos
- Galguera Garcia Carlos
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Garcia Garcia Carmen Maria
- Garcia Garcia Carmen Maria
- Garcia Garcia Carmen Maria
- Garcia Garcia Carmen Maria
- Garmendia Talledo Maria Encarnacion
- Guedes Antunes De Oliveira Ana Maria
- Guedes Antunes De Oliveira Ana Maria
- Gutierrez Martinez Javier
- Korbacka Peter
- Lopez Barcina Juan Ramon
- Martinez Hector Francisco
- Martos Prat Rodrigo
- Mato Yllera Paloma
- Mihaescu Magalhaes Ana Irina
- Mokry Radoslav
- Pedrosa Acuña Ernesto
- Suarez Tramon Enrique
- Suarez Tramon Enrique
- Suarez Tramon Enrique
- Uriarte Zugazabeitia Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42361 , F 201, S 8, H M 282358, I/A 73 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-28
VER MAS ACTOS
Información de MATO YLLERA PALOMA
Mostramos los datos de MATO YLLERA PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATO YLLERA PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos