MATO LENCE MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MATO LENCE MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATO LENCE MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALEMA CAPITAL SL | Socio Unico | 12/06/2024 | |
MALEMA CAPITAL SL | Administrador Unico | 12/06/2024 | |
AREA DE SERVICIO LA CAMPIÑA SL | Socio Unico | 30/08/2023 | |
AREA DE SERVICIO LA CAMPIÑA SL | Administrador Unico | 30/08/2023 | |
AREA DE SERVICIO LA CAMPIÑA SL | Apoderado | 22/08/2023 | |
ADS 497 SL | Socio Unico | 28/07/2014 | |
ADS 497 SL | Administrador Unico | 28/07/2014 | |
SOLUCIONES ESTETICAS INTEGRALES S10 SL | Administrador Unico | 24/06/2014 |
VINCULACIONES DE MATO LENCE MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATO LENCE MARIA DEL CARMEN
Empresa: MALEMA CAPITAL SL
Administrador Unico
- Mato Lence Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 22048, I/A 1 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-27
Empresa: MALEMA CAPITAL SL
Socio Único
- Mato Lence Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 22048, I/A 1 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-27
Empresa: AREA DE SERVICIO LA CAMPIÑA SL
Administrador Unico
- Mato Lence Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 51, S 8, H LU 14179, I/A 3 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-27
Empresa: AREA DE SERVICIO LA CAMPIÑA SL
Nuevo Socio Único
- Mato Lence Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 51, S 8, H LU 14179, I/A 3 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-27
Empresa: AREA DE SERVICIO LA CAMPIÑA SL
Apoderado
- Mato Lence Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 50, S 8, H LU 14179, I/A 2 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-27
Empresa: ADS 497 SL
Administrador Unico
- Mato Lence Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 164, S 8, H LU 17568, I/A 1 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-27
Empresa: ADS 497 SL
Socio Único
- Mato Lence Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 164, S 8, H LU 17568, I/A 1 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-27
Administrador Unico
- Mato Lence Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 49, S 8, H LU 15634, I/A 2 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-27
Información de MATO LENCE MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MATO LENCE MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATO LENCE MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos