MATO CORONADO MARIA ANDREA
Informe ejecutivo de MATO CORONADO MARIA ANDREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATO CORONADO MARIA ANDREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TITANES BOX TORREJON SL | Apoderado | 12/11/2020 | |
MACO HENARES SL | Administrador Solidario | 22/07/2020 | |
MARQUESAS 15 SL | Administrador Solidario | 16/07/2020 | |
SERVI-CASA INMOBILIARIA TORREJON SL | Administrador Solidario | 29/05/2017 |
VINCULACIONES DE MATO CORONADO MARIA ANDREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATO CORONADO MARIA ANDREA
Empresa: TITANES BOX TORREJON SL
Apoderado
- Mato Coronado Maria Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39016 , F 181, S 8, H M 693325, I/A 2 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
Empresa: MACO HENARES SL
Administrador Solidario
- Mato Coronado David
- Mato Coronado Maria Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23481 , F 69, S 8, H M 421260, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Empresa: MARQUESAS 15 SL
Administrador Solidario
- Mato Coronado Maria Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24784 , F 127, S 8, H M 5385, I/A 11 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Empresa: SERVI-CASA INMOBILIARIA TORREJON SL
Administrador Solidario
- Mato Coronado David
- Mato Coronado Maria Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23725 , F 188, S 8, H M 425816, I/A 4 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Información de MATO CORONADO MARIA ANDREA
Mostramos los datos de MATO CORONADO MARIA ANDREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATO CORONADO MARIA ANDREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos