MATIAS SANCHEZ SANCHEZ
Informe ejecutivo de MATIAS SANCHEZ SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MATIAS SANCHEZ SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATIHOGAR SA | Administrador Unico | 20/02/2015 | |
INVERSIONES RUSTISOL SL | Administrador Mancomunado | 16/01/2013 | |
PROMOCIONES ESPALOR SL | Administrador Mancomunado | 16/01/2013 | |
PROMOCIONES JORAGOLF SL | Administrador Mancomunado | 16/01/2013 | |
MATIHOGAR SA | Apoderado | 25/03/2009 |
VINCULACIONES DE MATIAS SANCHEZ SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATIAS SANCHEZ SANCHEZ
Empresa: MATIHOGAR SA
Administrador Unico
- Matias Sanchez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 218, S 8, H MU 71063, I/A 4 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-30
Empresa: MATIHOGAR SA
Administrador Unico
- Matias Sanchez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 217, S 8, H MU 71063, I/A 3 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-30
Empresa: PROMOCIONES JORAGOLF SL
Administrador Mancomunado
- Juan De Dios Perez Garcia
- Maria Vidal Gazquez
- Matias Sanchez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 5, S 8, H MU 47484, I/A 3 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-30
Empresa: PROMOCIONES JORAGOLF SL
Administrador Mancomunado
- Juan De Dios Perez Garcia
- Matias Sanchez Sanchez
- Pedro Sanchez Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 5, S 8, H MU 47484, I/A 3 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-30
Empresa: PROMOCIONES ESPALOR SL
Administrador Mancomunado
- Juan De Dios Perez Garcia
- Maria Vidal Gazquez
- Matias Sanchez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 171, S 8, H MU 46421, I/A 4 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-30
Empresa: PROMOCIONES ESPALOR SL
Administrador Mancomunado
- Juan De Dios Perez Garcia
- Matias Sanchez Sanchez
- Pedro Sanchez Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 171, S 8, H MU 46421, I/A 4 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-30
Empresa: INVERSIONES RUSTISOL SLL
Administrador Mancomunado
- Juan De Dios Perez Garcia
- Maria Vidal Gazquez
- Matias Sanchez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 185, S 8, H MU 28514, I/A 3 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-30
Empresa: INVERSIONES RUSTISOL SLL
Administrador Mancomunado
- Juan De Dios Perez Garcia
- Matias Sanchez Sanchez
- Pedro Sanchez Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 185, S 8, H MU 28514, I/A 3 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-30
Empresa: MATIHOGAR SA
Apoderado
- Matias Sanchez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 217, S 8, H MU 71063, I/A 2 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-30
Empresa: VIVIENDAS MAPESA SL
Administrador Mancomunado
- Juan De Dios Perez Garcia
- Matias Sanchez Sanchez
- Pedro Sanchez Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 220, S 8, H MU 47476, I/A 3 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-30
VER MAS ACTOS
Información de MATIAS SANCHEZ SANCHEZ
Mostramos los datos de MATIAS SANCHEZ SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATIAS SANCHEZ SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos