MATIAS SANCHA MARIA SONIA
Informe ejecutivo de MATIAS SANCHA MARIA SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATIAS SANCHA MARIA SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUSOS I PUNTS SL | Administrador Unico | 20/03/2023 |
VINCULACIONES DE MATIAS SANCHA MARIA SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATIAS SANCHA MARIA SONIA
Empresa: NUSOS I PUNTS SL
Administrador Unico
- Matias Sancha Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48021 , F 101, S 8, H B 569768, I/A 2 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-08
Empresa: NUSOS I PUNTS SL
Administrador Solidario
- Alonso Hueso Judith
- Matias Sancha Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48021 , F 101, S 8, H B 569768, I/A 2 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-08
Empresa: NUSOS I PUNTS SL
Administrador Solidario
- Alonso Hueso Judith
- Matias Sancha Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48021 , F 100, S 8, H B 569768, I/A 1 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-08
Empresa: AIRES DEL MARESME SL
Liquidador
- Matias Sancha Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44049 , F 90, S 8, H B 445670, I/A 2 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08
Empresa: AIRES DEL MARESME SL
Administrador Solidario
- Matias Sancha Maria Sonia
- Rodes Casaponsa Gemma
Liquidador
- Matias Sancha Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44049 , F 90, S 8, H B 445670, I/A 2 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08
Empresa: AIRES DEL MARESME SL
Administrador Solidario
- Matias Sancha Maria Sonia
- Rodes Casaponsa Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44049 , F 89, S 8, H B 445670, I/A 1 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-08
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Astorgano Jose Maria
- Matias Sancha Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38747 , F 194, S 8, H B 330169, I/A 2 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-08
Información de MATIAS SANCHA MARIA SONIA
Mostramos los datos de MATIAS SANCHA MARIA SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATIAS SANCHA MARIA SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos