MATIAS RAMON PELAEZ MARTINEZ
Informe ejecutivo de MATIAS RAMON PELAEZ MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATIAS RAMON PELAEZ MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE FORMACION INTERNACIONAL REINA ISABEL SL | Consejero | 23/02/2024 | |
CENTRO DE FORMACION INTERNACIONAL REINA ISABEL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 23/02/2024 | |
CENTRO DE FORMACION INTERNACIONAL REINA ISABEL SL | Vicepresidente | 23/02/2024 | |
EXPERTOS & YOU SL | Administrador Unico | 06/03/2023 | |
ZELENA GROUP SL | Administrador Unico | 19/10/2022 |
VINCULACIONES DE MATIAS RAMON PELAEZ MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATIAS RAMON PELAEZ MARTINEZ
Consejero Delegado Mancomunado
- Dimitris Jose Nouridis Martin
- Jose Manuel Rivera Diaz
- Matias Ramon Pelaez Martinez
Consejero
- Dimitris Jose Nouridis Martin
- Jose Manuel Rivera Diaz
- Matias Ramon Pelaez Martinez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Matias Ramon Pelaez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 56, S 8, H GR 43991, I/A 11 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-18
Administrador Unico
- Matias Ramon Pelaez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622 , F 172, S 8, H GR 49748, I/A 2 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-18
Empresa: EXPERTOS & YOU SL
Administrador Unico
- Matias Ramon Pelaez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1826 , F 45, S 8, H GR 58710, I/A 1 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-18
Empresa: ZELENA GROUP SL
Administrador Unico
- Matias Ramon Pelaez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812 , F 75, S 8, H GR 58295, I/A 1 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-18
Información de MATIAS RAMON PELAEZ MARTINEZ
Mostramos los datos de MATIAS RAMON PELAEZ MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATIAS RAMON PELAEZ MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos