MATIAS MARTINEZ MARTINEZ
Informe ejecutivo de MATIAS MARTINEZ MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATIAS MARTINEZ MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEAN PC MAYORISTAS DE INFORMATICA SL | Administrador Unico | 27/12/2018 |
VINCULACIONES DE MATIAS MARTINEZ MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATIAS MARTINEZ MARTINEZ
Administrador Unico
- Matias Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 157, S 8, H MU 38442, I/A 2 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-30
Empresa: MATIAS MARTINEZ MARTINEZ SL
Liquidador
- Matias Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 51, S 8, H MU 13613, I/A 3 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-30
Empresa: MATIAS MARTINEZ MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Matias Martinez Martinez
Liquidador
- Matias Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 51, S 8, H MU 13613, I/A 3 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-30
Información de MATIAS MARTINEZ MARTINEZ
Mostramos los datos de MATIAS MARTINEZ MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATIAS MARTINEZ MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos