MATGES CASALS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MATGES CASALS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATGES CASALS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUP MATGES 2016 SL | Administrador Unico | 26/06/2017 | |
MAT ENVASES SL | Administrador Unico | 01/12/2016 | |
FORESTAL BLAUJAN SL | Administrador Unico | 30/11/2016 | |
LICEMA SL | Administrador Unico | 09/02/2015 |
VINCULACIONES DE MATGES CASALS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATGES CASALS JOSE MARIA
Empresa: GRUP MATGES 2016 SL
Administrador Unico
- Matges Casals Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 183, S 8, H L 30358, I/A 1 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-25
Empresa: LICEMA SA
Administrador Unico
- Matges Casals Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 38, S 8, H L 21119, I/A 14 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-25
Empresa: MAT ENVASES SL
Administrador Unico
- Matges Casals Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 165, S 8, H L 29891, I/A 1 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-25
Empresa: FORESTAL BLAUJAN SL
Administrador Unico
- Matges Casals Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 135, S 8, H L 29885, I/A 1 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-25
Empresa: LICEMA SA
Administrador Unico
- Matges Casals Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 38, S 8, H L 21119, I/A 13 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-25
Información de MATGES CASALS JOSE MARIA
Mostramos los datos de MATGES CASALS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATGES CASALS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos